ymddiriedolwyr CANOLFAN HYFFORDDI COLEG Y BALA
Rhif yr elusen: 524277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev HUW POWELL-DAVIES | Cadeirydd | 27 August 2013 |
|
|
||||||||
Rev Timothy Hodgins | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||||||
Rev NAN POWELL-DAVIES | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||||||
Rev Owain Idwal Davies | Ymddiriedolwr | 05 May 2022 |
|
|||||||||
SIONED ANGHARAD WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 13 October 2016 |
|
|
||||||||
HYWEL RHYS EDWARDS | Ymddiriedolwr | 09 November 2015 |
|
|||||||||
BRYN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||||||
REV MICHAEL WARD | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||||||
HUW DYLAN JONES | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||||||
REV GERWYN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
||||||||
HYWEL LLOYD DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
GLENDA DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.