ymddiriedolwyr BRYNITHEL COMMUNITY AND WELFARE CENTRE
Rhif yr elusen: 524329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Spracklen | Cadeirydd | 26 July 2017 |
|
|
||||
Barrie Page | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Alana Insley | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Joanne Collins | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
||||
Marianne Green | Ymddiriedolwr | 26 July 2017 |
|
|
||||
Terrance Buffin | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
||||
Geraldine Monk | Ymddiriedolwr | 03 June 2015 |
|
|
||||
May Sweet | Ymddiriedolwr | 13 July 2011 |
|
|
||||
Graham Sweet | Ymddiriedolwr | 13 July 2011 |
|
|
||||
GILL HAYWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEONARD RICHARD HAGLAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAM CREED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.