ymddiriedolwyr 74TH STOKE ON TRENT AND NEWCASTLE (SILVERDALE ST LUKES) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524540
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS L BADDELEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Jonathan Ackerley Mr | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|
||||
James Paul Cartlidge | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Tom Purkiss | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
Amanda Ackerley | Ymddiriedolwr | 28 September 2016 |
|
|
||||
Mathew Williams | Ymddiriedolwr | 18 July 2014 |
|
|
||||
Rev PETER JONES | Ymddiriedolwr | 30 August 2012 |
|
|
||||
STEPHEN BADDELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN AXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VICKY Baddeley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEBBORAH SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL DEAKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRAHAM BADDELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.