ymddiriedolwyr 1ST WALL HEATH SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Louise Shaw | Cadeirydd | 18 June 2019 |
|
|
||||
Martha Liliana Rose | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Anthony John Mullen | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Andrea Pryce | Ymddiriedolwr | 09 November 2021 |
|
|
||||
Lynn Rebecca Davis | Ymddiriedolwr | 31 May 2017 |
|
|
||||
Jane Ellen Lewis | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.