ymddiriedolwyr Avon Vale District Scout Council
Rhif yr elusen: 524623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Airey | Cadeirydd | 27 June 2018 |
|
|
||||
Ann Davies | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Beatrice Mary Furse | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Mark David Allen | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
PAUL LEES | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|||||
Andrew Uncles | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Brian Warmington | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Steve O'Mahoney | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
ROGER LEONARD DAVIES | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|||||
Steve Gathergood | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Barbara O'Mahoney | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Tim Smeaton | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
||||
Cameron Jack Kelly | Ymddiriedolwr | 18 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.