Hanes ariannol 16TH WYRE FOREST (STOURPORT ST MICHAELS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 524640
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.50k | £8.57k | £8.13k | £20.55k | £15.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.67k | £9.13k | £7.98k | £6.02k | £12.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £19.43k | £10.67k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.