ymddiriedolwyr GLAMORGAN WEST AREA SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 524963
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (107 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARETH KILLA | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|||||||||||||
Diane Taylor | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|||||||||||||
Roger Rees-Evans | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|||||||||||||
Paula Morris | Ymddiriedolwr | 03 September 2016 |
|
|||||||||||||
Mr Steve Jones | Ymddiriedolwr | 11 October 2012 |
|
|
||||||||||||
Graham Peter Rees-Evans | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.