ymddiriedolwyr KEIGHLEY DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 525125
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (103 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Gallucci | Cadeirydd | 12 September 2021 |
|
|
||||
MARTIN CORNELIUS VAN DER BOON | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Alexander Mark Thewlis | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Alan Whitaker | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Thomas Samuel Keighley | Ymddiriedolwr | 28 August 2021 |
|
|
||||
Timothy Paul Bastow | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Joshua Thomas Haggo | Ymddiriedolwr | 19 October 2019 |
|
|
||||
Sharon Simms | Ymddiriedolwr | 02 October 2018 |
|
|
||||
Susan Anne Dodds | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Keith Moor | Ymddiriedolwr | 31 March 2014 |
|
|||||
Elaine Olsson | Ymddiriedolwr | 12 June 2013 |
|
|
||||
Bethany Credland | Ymddiriedolwr | 06 May 2013 |
|
|
||||
Keith Hammerton | Ymddiriedolwr | 08 December 2011 |
|
|
||||
Joan Priestley | Ymddiriedolwr | 03 August 2010 |
|
|
||||
MR GEOFF PRIESTLEY | Ymddiriedolwr | 04 June 2009 |
|
|
||||
MR TIM POWELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2005 |
|
|
||||
Jeanette Young | Ymddiriedolwr | 15 June 1996 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.