Hanes ariannol 1ST LITTLETON SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 525132
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2013 | 30/04/2014 | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.84k | £4.51k | £2.90k | £4.49k | £6.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.16k | £3.45k | £2.99k | £3.64k | £4.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.