ymddiriedolwyr KING'S SCHOOL
Rhif yr elusen: 525934
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Verity | Cadeirydd | 28 September 2018 |
|
|
||||||||
Michael Sayer | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Nicola Dowling | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Madeleine Maria Troy | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||||||
Deborah Leonard | Ymddiriedolwr | 25 June 2021 |
|
|
||||||||
Charlotte Joy Gillies | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||||||
Andrew Bentley | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||||||
Andrew Bartley | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||||||
John Ebo | Ymddiriedolwr | 26 June 2020 |
|
|
||||||||
Rev Timothy Stratford | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|||||||||
Carol Anne Edwards | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
|
||||||||
David Knowles Rowlands | Ymddiriedolwr | 29 September 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.