Hanes ariannol ROCHDALE TRAINING ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 526144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.06m | £2.72m | £2.26m | £2.26m | £2.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.99m | £2.70m | £2.21m | £2.25m | £2.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £401.52k | £2.16m | £1.56m | £1.79m | £2.15m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.58m | £53.16k | £139.76k | £225.81k | £30.44k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.00k | £5.03k | £3.64k | £3.28k | £4.03k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.05m | £2.71m | £2.26m | £2.25m | £2.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.10k | £7.57k | £2.94k | £3.80k | £19.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.97m | £2.70m | £2.21m | £2.25m | £2.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.10k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.04k | £0 | £15.79k | £19.83k | £21.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.