ymddiriedolwyr QUEEN ELIZABETH'S FOUNDATION
Rhif yr elusen: 526600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karin Tweedale | Ymddiriedolwr | 21 November 2017 |
|
|
||||
neil coe | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
joanne wilkinson | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
yvonne mills | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
peter haywood | Ymddiriedolwr | 12 April 2016 |
|
|
||||
philip bell | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
COLIN MASON | Ymddiriedolwr | 05 August 2013 |
|
|
||||
DAVID LEES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RON HEATH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRENDA SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON CROMPTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HENRY WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILL CARROLL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ROBERTS HEAD TEACH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.