ymddiriedolwyr THE LLOYD'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 527455
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAINE BELL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Harriet Marie Jones | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Stephen Millington | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
CHRISTOPHER GAIT | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|||||
ANN M STARR | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Councillor Tony Miller | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Dr Pinky Jain | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
RODNEY REYNOLDS | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
PAUL W J ADAMS | Ymddiriedolwr | 30 December 2012 |
|
|
||||
DAVID LINNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.