Hanes ariannol MALVERN ST JAMES LIMITED
Rhif yr elusen: 527513
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.44m | £10.30m | £10.57m | £9.58m | £9.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.58m | £10.16m | £10.13m | £9.65m | £10.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £12.19k | £493.48k | £244.03k | £1.19k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £207.57k | £87.53k | £151.32k | £90.10k | £75.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £652.28k | £643.57k | £241.69k | £126.86k | £293.48k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £8.31m | £9.57m | £9.70m | £8.93m | £8.89m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £269.67k | £0 | £484.04k | £436.53k | £1.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.96m | £9.50m | £9.50m | £9.03m | £9.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £619.68k | £661.97k | £633.67k | £615.80k | £804.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.40k | £14.40k | £18.00k | £18.00k | £18.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.