Hanes ariannol SUNFIELD CHILDREN'S HOMES LIMITED
Rhif yr elusen: 527552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.97m | £7.16m | £13.02m | £9.83m | £11.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.40m | £6.43m | £8.89m | £10.40m | £11.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £216.17k | £20.59k | £4.34k | £168.63k | £168.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.00k | £15.73k | £10.14k | £23.38k | £23.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.65m | £7.11m | £9.10m | £9.62m | £9.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £24.78k | £10.85k | £9.51k | £10.20k | £10.20k | |
|
Incwm - Arall | £70.71k | £0 | £3.89m | £2.74k | £2.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £34.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.40m | £6.43m | £8.87m | £10.40m | £11.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.23k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £19.76k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.