ymddiriedolwyr MISTRESS HESTER HODGES EXHIBITION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEAN FLORENCE BUCKBY | Cadeirydd | 29 April 2013 |
|
|
||||
Sarah Louise Beale | Ymddiriedolwr | 09 June 2021 |
|
|||||
Sarah Elizabeth Hill | Ymddiriedolwr | 23 April 2020 |
|
|
||||
Shiona Alston | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
||||
ALISON BATES BA | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|
||||
Mark Andrew Ashworth | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.