Dogfen lywodraethu THE ROYAL VICTORIA TRUST FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 528072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
RULES ADOPTED 21/05/1903 AS AMENDED ON 27/03/1905 AS AMENDED ON 19/05/1916 AS AMENDED ON 16/05/1930 AS AMENDED ON 16/11/1973 AS AMENDED ON 24/06/1977 AS AMENDED ON 15/06/1979 AS AMENDED ON 21/06/1985 AS AMENDED ON 07/07/2000 AS AMENDED ON 11/03/2011
Gwrthrychau elusennol
THE WELFARE OF THE BLIND AND VISUALLY IMPAIRED PEOPLE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTIES OF NORTHUMBERLAND, CUMBRIA, TYNE AND WEAR, DURHAM, CLEVELAND AND NORTH YORKSHIRE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.