ymddiriedolwyr CLAYWORTH EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Thomson | Cadeirydd | 17 May 2016 |
|
|
||||
David John Forbes | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Jean Fowkes | Ymddiriedolwr | 14 January 2021 |
|
|
||||
Peter Geoffrey Wilkinson | Ymddiriedolwr | 27 March 2019 |
|
|
||||
Kirsty Langley | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
||||
Councillor Tracey Taylor | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.