ymddiriedolwyr SHREWSBURY SCHOOL
Rhif yr elusen: 528413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Pitt | Cadeirydd | 01 January 2019 |
|
|||||||||
Simon Frederick Dalrymple Ellis | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||||||
Gillian Hamer | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||||||
JONATHAN LEIGH | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|||||||||
William Kenyon | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||||
Sara Louise Hankin | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||||||
Councillor Daniel Orland Morris | Ymddiriedolwr | 16 September 2021 |
|
|
||||||||
Fiona Lindsay Schofield | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||||
DAVID ROBERT STACEY | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Saskia Jones-Perrott | Ymddiriedolwr | 31 August 2019 |
|
|
||||||||
Grainne Walters | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||||||
Mr D Chance | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||||||
Mr R Boys-Stones | Ymddiriedolwr | 28 September 2017 |
|
|
||||||||
Mr M Moir | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||||||
Councillor C Motley | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||||||
Mrs C Howarth | Ymddiriedolwr | 01 January 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.