ymddiriedolwyr UNITED EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 528693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL FRANK DUTTON | Cadeirydd |
|
||||||
Samuel Lewis Jones | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|||||
Louisa Caroline Graham | Ymddiriedolwr | 21 October 2019 |
|
|||||
Andrew Thomas | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|||||
Nicholas Wood | Ymddiriedolwr | 25 January 2016 |
|
|||||
HANNAH GELFS | Ymddiriedolwr | 25 January 2016 |
|
|||||
LINDA PRICE | Ymddiriedolwr | 10 November 2014 |
|
|||||
MARTIN DAVIES | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|||||
Rev DAVID BROWN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.