ymddiriedolwyr ARLIDGE'S CHARITY
Rhif yr elusen: 528758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard Michael Curran | Ymddiriedolwr | 15 August 2022 |
|
|
||||
Joanne Warren | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
John Richard Thomas | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Mrs S Derwent | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
Alison Pointon | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|
||||
Richard Dickson | Ymddiriedolwr | 27 April 2011 |
|
|
||||
GAYNOR WATKINS | Ymddiriedolwr | 17 March 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.