ymddiriedolwyr THE SELLY OAK NURSERY SCHOOL LAND AND BUILDINGS
Rhif yr elusen: 528912
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Buxton | Cadeirydd | 26 January 2016 |
|
|||||
Husham Khan | Ymddiriedolwr | 16 October 2017 |
|
|||||
David Thomas | Ymddiriedolwr | 26 January 2016 |
|
|
||||
Stewart Harris | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|||||
DAVID JORGE ALEXANDER TRUJILLO | Ymddiriedolwr | 29 January 2014 |
|
|
||||
Yvonne James | Ymddiriedolwr | 15 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.