Hanes ariannol LEEDS GRAMMAR SCHOOL AND LEEDS GIRLS HIGH SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 529215
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £446.30k | £849.76k | £765.44k | £669.60k | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £394.22k | £2.75m | £402.20k | £146.99k | £154.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £686.07k | £578.07k | £496.64k | £814.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £10.00k | £11.72k | £1.93k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £321.79k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £153.69k | £175.66k | £171.03k | £231.48k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £165.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £1.06k | £0 | £158.85k | £50.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £2.62m | £372.25k | £114.37k | £108.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £30.96k | £29.95k | £32.62k | £33.04k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £5.74k | £11.74k | £17.17k | £8.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £97.20k | £100.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £25.62k | £29.95k | £32.62k | £33.04k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £96.45k | £0 | £0 | £13.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.