ymddiriedolwyr THE RICHMOND SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 529619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELAINE WALTON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Artemas Hedley Dawson | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||
STUART PARSONS | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|||||
Lorraine Hodgson | Ymddiriedolwr | 29 June 2022 |
|
|||||
Paul Harrison | Ymddiriedolwr | 16 March 2022 |
|
|
||||
Nicola Joanne Wilson | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Judith Ann Hooton | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
William Eliot Gedye | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Clive Ronald World | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|||||
Annette Jane Clark | Ymddiriedolwr | 09 July 2013 |
|
|||||
Jacqueline Walker | Ymddiriedolwr | 17 October 2012 |
|
|||||
TREVOR COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.