ymddiriedolwyr THE DUCHESS OF LEEDS ASSUMPTION FUND
Rhif yr elusen: 529620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr Maureen Gertrude Connor r.a. | Cadeirydd |
|
||||||||||
Sister Danguole Gervyte | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||||||
Sister Anne Thielen ra | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||||||
SISTER JESSICA MARGARET GATTY | Ymddiriedolwr | 16 August 2018 |
|
|
||||||||
Sr Catherine Cowley r.a. | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|||||||||
Sr Dr Catherine Jones | Ymddiriedolwr | 15 August 2014 |
|
|||||||||
SISTER PATRICIA THERESE MITCHELL RA | Ymddiriedolwr | 15 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.