ymddiriedolwyr HYDE LEA AND COPPENHALL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 700460
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT THORLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Karen Pepper | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|
||||
Nicola Davies | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Brenda Handley | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Jane Irving | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Andy Cooper | Ymddiriedolwr | 31 December 2013 |
|
|
||||
ROBERT LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 29 November 2012 |
|
|
||||
JOHN EAVES | Ymddiriedolwr | 27 December 2011 |
|
|
||||
WILLIAM MASON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON ELLEMENT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SALLYANN O'REILLY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.