ymddiriedolwyr 9TH PENWORTHAM SCOUT GROUP (ST LEONARD'S)
Rhif yr elusen: 700552
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Freeman | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Rachael Hickson | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Joanne Hollinghurst | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
Daniel Murphy | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Amanda Margaret Richardson | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Julian Nicholas Mansfield | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Nadya Booth | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BYRNE TEAGUE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.