Hanes ariannol THE ROBERT STEPHENSON TRUST
Rhif yr elusen: 700647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (138 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 07/04/2021 | 07/04/2022 | 07/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.66k | £4.76k | £1.28k | £6.48k | £2.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.41k | £1.13k | £665 | £2.30k | £5.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £3.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.