ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF WASHINGTON OLD HALL
Rhif yr elusen: 700732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samantha Jane Foley | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Anne Carole James | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
CHRISTINE PARKER | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|||||
James Metcalfe | Ymddiriedolwr | 18 February 2021 |
|
|
||||
GED PARKER | Ymddiriedolwr | 29 November 2016 |
|
|
||||
WILLIAM ARBUCKLE | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
Kenneth Hambley | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
JOAN ATKINSON | Ymddiriedolwr | 29 March 2016 |
|
|
||||
Pauline Johnson | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.