Hanes ariannol THE PLYNLIMON TRUST
Rhif yr elusen: 700748
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £748.38k | £637.36k | £545.71k | £451.67k | £441.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £804.84k | £627.02k | £575.64k | £492.77k | £509.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £237.80k | £191.11k | £112.19k | £135.20k | £148.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £63.09k | £104.93k | £72.22k | £9.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £58.30k | £79.19k | £89.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £687.07k | £511.63k | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £45.94k | £282.13k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £600 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12 | £8 | £2 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £173.99k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £804.84k | £627.02k | £575.64k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.10k | £6.95k | £5.89k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.