Hanes ariannol ACORNS CHILDREN'S HOSPICE TRUST
Rhif yr elusen: 700859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.61m | £17.70m | £17.68m | £19.40m | £18.59m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.40m | £15.61m | £15.50m | £15.01m | £17.19m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £2.47m | N/A | £3.67m | £3.20m | £2.11m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.13m | £725.00k | £746.00k | N/A | £1.72m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.97m | £6.17m | £5.58m | £8.31m | £7.41m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.76m | £6.42m | £2.96m | £5.57m | £6.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.79m | £4.68m | £8.80m | £5.25m | £4.57m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £54.00k | £18.00k | £309.00k | £246.00k | £251.00k | |
|
Incwm - Arall | £38.00k | £412.00k | £38.00k | £27.00k | £38.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.88m | £2.09m | £1.51m | £3.71m | £2.69m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.80m | £9.68m | £9.09m | £9.57m | £11.01m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.60m | £5.93m | £6.41m | £5.44m | £6.19m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £477.00k | £442.00k | £488.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £3.00k | £5.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.