ymddiriedolwyr CHAPEL GREEN ADVICE CENTRE
Rhif yr elusen: 701036
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natasha Celine | Ymddiriedolwr | 14 April 2023 |
|
|
||||
Kevin Chapman | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||
TERENCE BAWDEN | Ymddiriedolwr | 20 July 2021 |
|
|
||||
Bridget Lenton | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
MICHAEL APPLEBY | Ymddiriedolwr | 23 January 2014 |
|
|
||||
RICHARD TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.