Hanes ariannol LEICESTER ARTS CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 701078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.46m | £2.47m | £1.96m | £5.27m | £5.53m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.26m | £2.39m | £1.36m | £1.65m | £1.73m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £215.37k | £215.37k | £215.37k | £239.37k | £215.37k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £798.31k | £664.11k | £1.65m | £4.63m | £4.81m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £773.76k | £812.58k | £135.57k | £324.70k | £325.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £625.19k | £618.28k | £27.40k | £260.23k | £326.22k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £219 | £88 | £10 | £43 | £797 | |
|
Incwm - Arall | £258.42k | £374.89k | £138.61k | £57.05k | £69.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.56m | £1.74m | £1.19m | £1.47m | £1.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £708.92k | £652.22k | £170.47k | £182.15k | £208.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.46k | £4.51k | £4.51k | £4.51k | £4.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.