Hanes ariannol LINK-ABILITY
Rhif yr elusen: 701132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.59m | £3.84m | £4.03m | £4.49m | £6.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.61m | £3.84m | £3.97m | £4.53m | £5.66m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £3.57m | £3.83m | £3.83m | £4.35m | £5.71m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £192.21k | £131.22k | £36.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £750 | £570 | £8 | £456.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.57m | £3.83m | £4.02m | £4.48m | £5.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.33k | £5.22k | £123 | £653 | £6.04k | |
|
Incwm - Arall | £9.05k | £8.04k | £6.57k | £10.03k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £44.30k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.61m | £3.84m | £3.97m | £4.53m | £5.65m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £2.73k | £2.66k | £0 | £2.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.76k | £3.31k | £15.29k | £25.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £2.73k | £2.66k | £0 | £2.82k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.