ymddiriedolwyr POPPLETON ROAD MEMORIAL HALL AND SOCIAL CENTRE
Rhif yr elusen: 701225
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (262 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET HEPWORTH | Cadeirydd |
|
||||||
Alison Jane Webb | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
Matthew John Roberts | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|
||||
FRAN HAGGERTY | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
ENID NUNNS | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||
DAVID GEORGE NUNNS | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|||||
John Pannell | Ymddiriedolwr | 01 January 1986 |
|
|
||||
VANESSA SIMONS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.