Hanes ariannol THE MARKET PLACE (LEEDS)
Rhif yr elusen: 701285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £467.30k | £613.26k | £574.40k | £616.37k | £683.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £556.72k | £637.35k | £638.43k | £666.03k | £720.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £357.05k | £450.07k | £456.48k | £500.41k | £584.23k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £52.08k | £10.07k | £22.19k | £3.93k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £4.35k | £11.05k | £4.05k | £5.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £555.89k | £552.43k | £589.32k | £673.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £936 | £853 | £810 | £799 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £637.35k | £638.43k | £666.03k | £720.58k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | £2.64k | £2.20k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.