ymddiriedolwyr THE MARKET PLACE (LEEDS)
Rhif yr elusen: 701285
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter John Hall Jones | Cadeirydd | 27 September 2021 |
|
|
||||||
Ellen Horton | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Canon Paul Dorian Maybury | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|||||||
Dr Jane Elizabeth Mischenko | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Christopher Forrest | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||||
Satbinder Singh Soor | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||||
Helen Murray | Ymddiriedolwr | 29 March 2022 |
|
|
||||||
Kirsty Louise Wilson | Ymddiriedolwr | 19 May 2020 |
|
|
||||||
Martin David Dickson | Ymddiriedolwr | 05 September 2018 |
|
|||||||
Gerard Gillen | Ymddiriedolwr | 12 July 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.