ymddiriedolwyr VOLUNTEER AND CONTACT ASSOCIATION (LINCOLN MENTAL HEALTH)
Rhif yr elusen: 701381
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Edwin Boltz | Cadeirydd | 04 September 2015 |
|
|
||||
Caroline Boltz | Ymddiriedolwr | 08 September 2018 |
|
|
||||
Ian Caldwell | Ymddiriedolwr | 28 January 2015 |
|
|
||||
James Lillie | Ymddiriedolwr | 08 January 2014 |
|
|
||||
BARBARA TERESA BROWN | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
Helen Maddison | Ymddiriedolwr | 06 June 1990 |
|
|
||||
Martin Brown | Ymddiriedolwr | 06 June 1985 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.