ymddiriedolwyr CONGLETON MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 701430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAN DOUGHTY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Matthew Mark Aspey | Ymddiriedolwr | 01 April 2024 |
|
|
||||
Felicity Anne Whitelock | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Peter James Lane | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Suzanne Jane Firkin | Ymddiriedolwr | 16 September 2019 |
|
|
||||
Linda Hulse | Ymddiriedolwr | 09 January 2019 |
|
|||||
Michael Keith Laurence | Ymddiriedolwr | 01 June 2003 |
|
|
||||
Anne Gubbins | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.