ymddiriedolwyr PEOPLE IN ACTION (YORKSHIRE)
Rhif yr elusen: 701434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samuel James Dowgill | Cadeirydd | 27 November 2023 |
|
|
||||
Dr Allie Welsh | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Dr James Gibson | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Victoria Marie Kay | Ymddiriedolwr | 04 April 2022 |
|
|
||||
Martin Alexander Ellis | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
Lucy Smickersgill | Ymddiriedolwr | 22 April 2014 |
|
|||||
LINDA MUSONZA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.