ymddiriedolwyr THE LLANDUDNO YOUTH MUSIC THEATRE
Rhif yr elusen: 701723
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN LA TROBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Hannah Seaman | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
JAMES TOFFREY | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Emma Joyce | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Lyn Emmerson Mrs | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Dan Whitemeir | Ymddiriedolwr | 23 March 2017 |
|
|
||||
ADRIAN SEAMAN | Ymddiriedolwr | 19 March 2015 |
|
|
||||
MRS E HUTIN | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|
||||
Colin Wickens | Ymddiriedolwr | 26 February 2004 |
|
|
||||
MARGARET ANN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Philip Mark Jones | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MOYA SEAMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.