Hanes ariannol LLAMAU LIMITED
Rhif yr elusen: 701772
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.37m | £14.01m | £16.66m | £18.79m | £20.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.02m | £14.07m | £15.82m | £18.04m | £20.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.53m | £7.35m | £9.77m | £12.46m | £13.54m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £320.00k | £974.18k | £107.91k | N/A | £30.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £944.52k | £1.40m | £1.67m | £1.09m | £1.53m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £28.19k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.39m | £12.57m | £14.96m | £17.64m | £19.34m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £28.73k | £34.65k | £25.03k | £28.94k | £20.28k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £700 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.73m | £13.79m | £15.53m | £17.69m | £20.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £288.21k | £271.50k | £298.69k | £351.86k | £434.31k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £83.12k | £104.89k | £73.13k | £93.60k | £134.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £253.58k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.