Hanes ariannol CARERS TRUST SWANSEA BAY CROSSROADS CARE SERVICE LIMITED
Rhif yr elusen: 701835
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £966.83k | £951.91k | £975.01k | £1.10m | £1.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £945.46k | £961.57k | £998.50k | £1.11m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £689.21k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £118.02k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £694 | £1.02k | £2.76k | £1.03k | £3.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.15k | £134 | £0 | £1.50k | £5.83k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £963.55k | £950.46k | £971.06k | £1.10m | £1.25m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £441 | £296 | £1.19k | £468 | £488 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £926.77k | £953.44k | £989.27k | £1.11m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.69k | £4.45k | £3.92k | £3.93k | £5.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.