ymddiriedolwyr GREATER MANCHESTER NORTH COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 701997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (31 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen John Allan | Cadeirydd | 30 September 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Farr | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
William Pullan | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Paul Taylor | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|||||
Christopher Heywood | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Patrick Farr | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Cathy Ward | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
Kim Michelle Carmyllie | Ymddiriedolwr | 30 September 2018 |
|
|
||||
Keith Williams | Ymddiriedolwr | 12 July 2014 |
|
|||||
ANDREW EDWARDS | Ymddiriedolwr | 21 February 2012 |
|
|||||
ANNE WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIVE FENN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.