ymddiriedolwyr EYAM MUSEUM LIMITED
Rhif yr elusen: 702067
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Lindsey Coates | Cadeirydd | 30 September 2023 |
|
|
||||
Dr Peter Silley | Ymddiriedolwr | 05 August 2024 |
|
|||||
Amy Ryall | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Paul Bracey | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Naomi Rees | Ymddiriedolwr | 20 March 2024 |
|
|
||||
Carol Anne Mealing | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Catherine Anne Rawson | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|
||||
Ian David Smith | Ymddiriedolwr | 17 November 2021 |
|
|||||
Francine Clifford | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
JOEL THOMPSTONE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.