Hanes ariannol THE GALTRES CHURCH TRUST
Rhif yr elusen: 702092
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2018 | 06/04/2019 | 06/04/2020 | 06/04/2021 | 06/04/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.12k | £14.00k | £15.00k | £5.40k | £7.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.66k | £12.00k | £12.00k | £8.50k | £6.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.