Dogfen lywodraethu GWENT FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 702333
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 03/10/1998 AS AMENDED ON 02/11/2002 AS AMENDED ON 30/10/2003 AS AMENDED ON 20/10/2012 AS AMENDED ON 15 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
A TO PROMOTE AND ENCOURAGE THE PUBLIC STUDY OF BRITISH FAMILY HISTORY, GENEALOGY, HERALDRY AND LOCAL HISTORY WITH PARTICULAR REFERENCE TOE TH COUNTY OF GWENT. B TO PROMOTE THE PRESERVATION, SECURITY AND ACCESSABILITY OF ARCHIVAL MATERIAL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
COUNTY OF GWENT AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.