Dogfen lywodraethu BIRMINGHAM FOSTER CARE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 702367
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 07 SEP 1989 AS AMENDED ON 23 OCT 2003 AS AMENDED ON 18 OCT 2004 AS AMENDED ON 17 OCT 2005 AS AMENDED ON 29 OCT 2006 AS AMENDED ON 15 APR 2013 AS AMENDED ON 11 FEB 2019
Gwrthrychau elusennol
The relief of distress amongst Birmingham Foster carers by the provision of education, training, advice, information and other charitable forms of support
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CITY OF BIRMINGHAM AND THE SURROUNDING DISTRICTS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.