ymddiriedolwyr STOURPORT CHORAL
Rhif yr elusen: 702564
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mr Phil Smith | Cadeirydd | 08 November 2012 |
|
|
||||
Penny Bowden | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|
||||
Glyn Casey | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Susan Wright | Ymddiriedolwr | 31 October 2018 |
|
|
||||
MR Steve Worley | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||
Kenneth Strutt | Ymddiriedolwr | 02 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.