ymddiriedolwyr WORCESTER AREA GROUP U3A
Rhif yr elusen: 702588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurence Wale | Cadeirydd | 17 March 2020 |
|
|
||||
Ann Patterson | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Janet Wilson | Ymddiriedolwr | 22 March 2023 |
|
|||||
Patricia Davis | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Ferne Catherine Langdon | Ymddiriedolwr | 26 May 2022 |
|
|
||||
William Stephen Thorneycroft | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
Beryl Frances Curtis | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Patricia Currie | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Claire Virginia Lucas | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Jean Robb | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Adrian Ditchburn | Ymddiriedolwr | 25 March 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.